ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO
Informe ejecutivo de ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES DE PRECISION ARISBEGUI SL | Administrador Solidario | 16/02/2021 |
VINCULACIONES DE ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO
Empresa: MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Administrador Solidario
- Espinoza Rujel Pepe Santiago
- Martin Zaratiegui Ruben Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 126, S 8, H NA 37997, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-31
Empresa: MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Administrador Solidario
- Espinoza Rujel Pepe Santiago
- Martin Zaratiegui Ruben Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 125, S 8, H NA 37997, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-31
Empresa: MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Administrador Unico
- Espinoza Rujel Pepe Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 125, S 8, H NA 37997, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-31
Empresa: TALLERES DE PRECISION ARISBEGUI SL
Administrador Solidario
- Espinoza Rujel Pepe Santiago
- Martin Zaratiegui Ruben Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 72, S 8, H NA 5700, I/A 22 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-31
Empresa: MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Administrador Unico
- Espinoza Rujel Pepe Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 124, S 8, H NA 37997, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-31
Empresa: MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Socio Único
- Espinoza Rujel Pepe Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 122, S 8, H NA 37997, I/A 1 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-31
Información de ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO
Mostramos los datos de ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOZA RUJEL PEPE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos