MCR CARROCER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zubeztia, 22
Código Postal 31800
Municipio Altsasu/Alsasua
Provincia Navarra
Razón Social MCR CARROCER SL
CIF B71034235
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Fecha de Constitución 26/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MCR CARROCER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MCR CARROCER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Etxabarri Diaz Adolfo | Liquidador Mancomunado | 14/03/2019 | 14/03/2019 |
Etxabarri Diaz Adolfo | Administrador Solidario | 10/10/2016 | 14/03/2019 |
Garcia Benito Roberto | Liquidador Mancomunado | 14/03/2019 | 14/03/2019 |
Garcia Benito Roberto | Administrador Solidario | 10/10/2016 | 14/03/2019 |
Garcia Benito Roberto | Administrador Unico | 15/04/2010 | 10/10/2016 |
ACTOS BORME DE MCR CARROCER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
- C/ ZUBEZTIA, 22-2º DERECHA (ALSASUA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 3 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO el artículo 23º de los estatutos sociales relativo a la duración del cargo del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31