GARCIA BENITO ROBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA BENITO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BENITO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECORACIONES ANROLA SL | Socio Unico | 17/02/2023 | |
DECORACIONES ANROLA SL | Administrador Unico | 27/12/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA BENITO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BENITO ROBERTO
Empresa: DECORACIONES ANROLA SL
Socio Único
- Garcia Benito Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 56, S 8, H SA 12418, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-37
Empresa: MCR CARROCER SL
Liquidador Mancomunado
- Etxabarri Diaz Adolfo
- Garcia Benito Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
Empresa: MCR CARROCER SL
Administrador Solidario
- Etxabarri Diaz Adolfo
- Garcia Benito Roberto
Liquidador Mancomunado
- Etxabarri Diaz Adolfo
- Garcia Benito Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
Empresa: DECORACIONES ANROLA SL
Administrador Unico
- Garcia Benito Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 56, S 8, H SA 12418, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-11-37
Empresa: MCR CARROCER SL
Administrador Solidario
- Etxabarri Diaz Adolfo
- Garcia Benito Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
Empresa: MCR CARROCER SL
Administrador Unico
- Garcia Benito Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 191, S 8, H NA 29958, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
Empresa: MCR CARROCER SL
Administrador Unico
- Garcia Benito Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 189, S 8, H NA029958, I/A00001 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-31
Información de GARCIA BENITO ROBERTO
Mostramos los datos de GARCIA BENITO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BENITO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos