MB ILUMINACION SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MB ILUMINACION SL
CIF B38096400
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MB ILUMINACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MB ILUMINACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Matilla Perez Jesus | Liquidador | 10/12/2014 | 13/02/2015 |
Matilla Perez Jesus | Administrador Unico | 04/05/2010 | 10/12/2014 |
Matilla Fernandez Vicente | Administrador Unico | 04/05/2010 |
ACTOS BORME DE MB ILUMINACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 8 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 8 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 6 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 6 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38