MATILLA PEREZ JESUS
Informe ejecutivo de MATILLA PEREZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATILLA PEREZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUCHE ACHI SL | Administrador Unico | 21/12/2020 | |
EL AJUAR DE AUCHE SL | Administrador Unico | 16/04/2010 |
VINCULACIONES DE MATILLA PEREZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATILLA PEREZ JESUS
Empresa: AUCHE ACHI SL
Administrador Unico
- Matilla Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 172, S 8, H TF 8210, I/A 6 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: MB ILUMINACION SL
Liquidador
- Matilla Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 8 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Empresa: MB ILUMINACION SL
Liquidador
- Matilla Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-38
Empresa: MB ILUMINACION SL
Administrador Unico
- Matilla Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-38
Empresa: MB ILUMINACION SL
Administrador Unico
- Matilla Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 91, S 8, H TF 7267, I/A 6 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-38
Empresa: EL AJUAR DE AUCHE SL
Administrador Unico
- Matilla Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 71, S 8, H TF 22688, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-38
Información de MATILLA PEREZ JESUS
Mostramos los datos de MATILLA PEREZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATILLA PEREZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos