MAZAL 17 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orfila, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAZAL 17 SL
CIF B88224563
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/10/2018
Nombres Anteriores
- SOGLIO INVERSIONES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAZAL 17 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAZAL 17 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benbrahim Rida | Administrador Solidario | 29/03/2021 | 18/11/2022 |
Cohen Anidjar Samuel | Apoderado | 21/01/2019 | 18/11/2022 |
Cohen Ariel Yehouda | Administrador Solidario | 29/03/2021 | 18/11/2022 |
Cohen Ariel Yehouda | Administrador Unico | 05/03/2021 | 29/03/2021 |
Cohen Ariel Yehouda | Socio Unico | 05/03/2021 | 29/03/2021 |
Cohen Ariel Yehouda | Administrador Solidario | 21/01/2019 | 05/03/2021 |
Hidalgo De Sarria Mireya Carolina | Administrador Solidario | 21/01/2019 | 05/03/2021 |
COMERCIO Y DESARROLLO 2100 SL | Socio Unico | 31/10/2018 | 21/01/2019 |
Sanchez Garcia Sergio | Administrador Unico | 31/10/2018 | 21/01/2019 |
ACTOS BORME DE MAZAL 17 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 179, S 8, H M 668153, I/A 6 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 179, S 8, H M 668153, I/A 6 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 179, S 8, H M 668153, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 179, S 8, H M 668153, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 179, S 8, H M 668153, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 179, S 8, H M 668153, I/A 5 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 178, S 8, H M 668153, I/A 4 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 178, S 8, H M 668153, I/A 4 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 178, S 8, H M 668153, I/A 4 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 177, S 8, H M 668153, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28