MAVER 21 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 7
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAVER 21 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAVER 21 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAVER 21 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 01/03/2021 | 06/09/2023 |
Cobian Gil Delgado David | Consejero | 01/03/2021 | 06/09/2023 |
Cobian Gil Delgado Eduardo | Apoderado | 30/06/2017 | 06/09/2023 |
Cobian Gil Delgado Eduardo | Consejero | 09/03/2010 | 06/09/2023 |
Cobian Gil Delgado Miguel | Consejero | 01/03/2021 | 06/09/2023 |
Cobian Gil Delgado Miguel | Presidente | 01/03/2021 | 06/09/2023 |
De La Fuente Nuñez Carmen | Secretario | 01/03/2021 | 06/09/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 14/09/2016 | 06/09/2023 |
Gesalcala Sociedad Gestora De Instituciones De Inv | Entidad Gestora | 01/03/2021 | 06/09/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 11/11/2021 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAVER 21 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 213, S 8, H M 250620, I/A 33 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 213, S 8, H M 250620, I/A 33 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 213, S 8, H M 250620, I/A 33 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 213, S 8, H M 250620, I/A 33 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
- La sociedad MAVER 21 SICAV SA, va a ser absorbida por el compartimento ALCALA MULTIGESTION GREEN 21, del Fondo de Inversión ALCALA MULTIGENTION FI, inscrito en el Registo de la CNMV, nº 737. Queda depositado el proyecto de fusión firmado el 12/5/2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15026 , F 81, S 8, H M 250620, I/A 1-M (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 212, S 8, H M 250620, I/A 32 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 212, S 8, H M 250620, I/A 32 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
- C/ ORTEGA Y GASSET 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 211, S 8, H M 250620, I/A 31 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 211, S 8, H M 250620, I/A 31 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 211, S 8, H M 250620, I/A 31 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28