DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 87
Empresas inactivas: 72
CARGOS DE DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV | Secretario | 04/07/2023 | |
ELCANO HIGH YIELD OPPORTUNITIES SIL SA | Secretario No Consejero | 28/06/2023 | |
LHIC VALORES SICAV | Secretario No Consejero | 01/12/2020 | |
A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | Secretario No Consejero | 01/03/2019 | |
NADIR 98 SICAV | Secretario No Consejero | 21/06/2016 | |
AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV | Secretario No Consejero | 16/09/2013 | |
FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES SICAV | Secretario | 21/07/2011 | |
GESCONA SA | Administrador Unico | 29/07/2010 | |
ISCARASA SA | Administrador Unico | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN
Empresa: MAVER 21 SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35666 , F 213, S 8, H M 250620, I/A 33 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Empresa: ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV
Consejero
Secretario
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 46, S 8, H M 242859, I/A 44 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Consejero
Secretario No Consejero
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 144, S 8, H M 699043, I/A 10 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: FACTOTUM TRADING SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25872 , F 213, S 8, H M 263333, I/A 32 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: OTAGO INVERSIONES SICAV
Liquidador
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35829 , F 22, S 8, H M 255541, I/A 21 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: AHORRIA S.I.C.A.V. SA
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29847 , F 216, S 8, H M 319097, I/A 31 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: FERNANFLOR DE INVERSIONES SICAV
Liquidador
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 1, S 8, H M 40779, I/A 64 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: FERNANFLOR DE INVERSIONES SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 1, S 8, H M 40779, I/A 64 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: FUTURA CAPITAL SICAV
Secretario No Consejero
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26183 , F 88, S 8, H M 471878, I/A 34 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: REAL YIELD SICAV
Secretario No Consejero
- De La Fuente Nuñez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 190, S 8, H M 242291, I/A 35 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN
Mostramos los datos de DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE NUÑEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos