MATRIDIANA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Felix Boix, 3
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MATRIDIANA CONSULTING SL
CIF B87224960
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MATRIDIANA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATRIDIANA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colomina Aguilar-ponce De Leon Marta Teresa | Administrador Solidario | 01/07/2015 | 26/12/2018 |
Elosegui Figueroa Tristan | Administrador Solidario | 01/07/2015 | 26/12/2018 |
Elosegui Figueroa Tristan | Liquidador | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
Elosegui Figueroa Tristan | Administrador Unico | 25/02/2015 | 01/07/2015 |
ACTOS BORME DE MATRIDIANA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 121, S 8, H M 597348, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Dirección:C/ FELIX BOIX 3, 4º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES PROFESIONALES. PRESTACION DE SERVICIOS. ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION. SERVICIOS EDUCATIVOS, SANITARIOS, DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO. INFORMACION Y COMUNICACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 121, S 8, H M 597348, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28