ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN
Informe ejecutivo de ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATRIDIANA CONSULTING SL | Administrador Solidario | 01/07/2015 | 26/12/2018 |
MATRIDIANA CONSULTING SL | Liquidador | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
DIGITAL SCHOOL SL | Consejero | 23/03/2011 | 02/08/2016 |
EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL SL | Presidente | 09/07/2014 | 25/01/2016 |
EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL SL | Consejero | 09/07/2014 | 25/01/2016 |
MATRIDIANA CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/02/2015 | 01/07/2015 |
DIGITAL SCHOOL SL | Secretario | 23/03/2011 | 18/02/2013 |
VINCULACIONES DE ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN
Empresa: MATRIDIANA CONSULTING SL
Liquidador
- Elosegui Figueroa Tristan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Empresa: MATRIDIANA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Colomina Aguilar-ponce De Leon Marta Teresa
- Elosegui Figueroa Tristan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Empresa: DIGITAL SCHOOL SL
Consejero
- Elosegui Figueroa Tristan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28648 , F 67, S 8, H M 515911, I/A 8 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Elosegui Figueroa Tristan
- Muñoz Vera Maria Concepcion
- Sanchez Rojo Eduardo Carlos
Presidente
- Elosegui Figueroa Tristan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 173, S 8, H M 564235, I/A 6 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: MATRIDIANA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Colomina Aguilar-ponce De Leon Marta Teresa
- Elosegui Figueroa Tristan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Empresa: MATRIDIANA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Elosegui Figueroa Tristan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 122, S 8, H M 597348, I/A 2 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Empresa: MATRIDIANA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Elosegui Figueroa Tristan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33195 , F 121, S 8, H M 597348, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Elosegui Figueroa Tristan
- Muñoz Vera Maria Concepcion
- Sanchez Rojo Eduardo Carlos
Presidente
- Elosegui Figueroa Tristan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 171, S 8, H M 564235, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
Empresa: DIGITAL SCHOOL SL
Secretario
- Elosegui Figueroa Tristan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28648 , F 62, S 8, H M 515911, I/A 2 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
Empresa: DIGITAL SCHOOL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Doncel Alejandro
- Elosegui Figueroa Tristan
- Martinez Priego Jose Maria
- Muñoz Vera Maria Concepcion
- SECUOYAS GLOBAL SERVICES SL
Presidente
Representante
Secretario
- Elosegui Figueroa Tristan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28648 , F 60, S 8, H M 515911, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Información de ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN
Mostramos los datos de ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELOSEGUI FIGUEROA TRISTAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos