MATIA INNOVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Usandizaga, 4
Código Postal 20002
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MATIA INNOVA SL
CIF B20938791
Capital Social 185260.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/03/2007
Nombres Anteriores
- ACCESSIBILITY CONSULTING SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MATIA INNOVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATIA INNOVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amunarriz Perez Gerardo | Apoderado | 04/10/2011 | 14/12/2017 |
Etxeberria Monteberria Juan Jose | Consejero | 30/12/2009 | 14/12/2017 |
Ferro Mugica Jesus | Secretario | 30/12/2009 | 14/12/2017 |
Ferro Mugica Jesus | Consejero | 30/12/2009 | 14/12/2017 |
Ferro Mugica Jesus Maria | Administrador Mancomunado | 25/10/2017 | 14/12/2017 |
Ferro Mugica Jesus Maria | Liquidador Solidario | 14/12/2017 | 14/12/2017 |
Garmendia Lasa Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 29/01/2015 | 14/12/2017 |
Garmendia Lasa Maria Del Carmen | Liquidador Solidario | 14/12/2017 | 14/12/2017 |
Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu | Administrador Mancomunado | 25/10/2017 | 14/12/2017 |
Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu | Liquidador Solidario | 14/12/2017 | 14/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MATIA INNOVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 26 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 26 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 26 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 26 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 25 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 25 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 24 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 47, S 8, H SS 28855, I/A 22 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 47, S 8, H SS 28855, I/A 21 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 47, S 8, H SS 28855, I/A 21 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-20