FERRO MUGICA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de FERRO MUGICA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE FERRO MUGICA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIO PRODUKZIOAK SA | Apoderado | 04/06/2013 |
VINCULACIONES DE FERRO MUGICA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRO MUGICA JESUS MARIA
Empresa: GEROZERLAN SL
Administrador Mancomunado
- Ferro Mugica Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 52, S 8, H SS 21404, I/A 37 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-20
Empresa: MATIA SERVICIOS SOCIALES SL
Administrador Mancomunado
- Ferro Mugica Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 78, S 8, H SS 5688, I/A 29 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-20
Empresa: MATIA INNOVA SL
Liquidador Solidario
- Ferro Mugica Jesus Maria
- Garmendia Lasa Maria Del Carmen
- Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 26 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Empresa: MATIA INNOVA SL
Administrador Mancomunado
- Ferro Mugica Jesus Maria
- Garmendia Lasa Maria Del Carmen
- Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu
Liquidador Solidario
- Ferro Mugica Jesus Maria
- Garmendia Lasa Maria Del Carmen
- Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 26 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Empresa: GEROZERLAN SL
Administrador Mancomunado
- Ferro Mugica Jesus Maria
- Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 49, S 8, H SS 21404, I/A 34 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: GEROZERLAN SL
Administrador Mancomunado
- Ferro Mugica Jesus Maria
- Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 49, S 8, H SS 21404, I/A 34 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: MATIA INNOVA SL
Administrador Mancomunado
- Ferro Mugica Jesus Maria
- Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H SS 28855, I/A 25 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: MATIA SERVICIOS SOCIALES SL
Administrador Mancomunado
- Ferro Mugica Jesus Maria
- Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 57, S 8, H SS 5688, I/A 24 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: TECNICRONOS SL
Presidente
Secretario
- Ferro Mugica Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 42, S 8, H SS 8329, I/A 14 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-20
Empresa: BODET SA
Secretario No Consejero
- Ferro Mugica Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 86, S 8, H M 59080, I/A 19 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
VER MAS ACTOS
Información de FERRO MUGICA JESUS MARIA
Mostramos los datos de FERRO MUGICA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRO MUGICA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos