MATI & MAXI TEAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 46
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MATI & MAXI TEAM SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/03/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MATI & MAXI TEAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATI & MAXI TEAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Corral Luis Javier | Administrador Solidario | 25/10/2018 | 20/08/2024 |
Marin Corral Luis Javier | Liquidador Solidario | 20/08/2024 | 20/08/2024 |
Salinas Martinez Maria Isabel | Administrador Solidario | 25/10/2018 | 20/08/2024 |
Salinas Martinez Maria Isabel | Liquidador Solidario | 20/08/2024 | 20/08/2024 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 12/04/2018 | 25/10/2018 |
ACTOS BORME DE MATI & MAXI TEAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668896, I/A 4 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668896, I/A 4 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668896, I/A 4 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668896, I/A 4 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
- C/ VELAZQUEZ 46 - OFICINA 16 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37523 , F 43, S 8, H M 668896, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
- LA ADQUISICION, TENENCIA, ADMINISTRACION, MEDIACION, GRAVAMEN O DISPOSICION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES Y VALORES MOBILIARIOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37523 , F 42, S 8, H M 668896, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
- C/ VELAZQUEZ 70 - 3º- I (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37523 , F 42, S 8, H M 668896, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37523 , F 42, S 8, H M 668896, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37523 , F 42, S 8, H M 668896, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37523 , F 42, S 8, H M 668896, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28