MARIN CORRAL LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de MARIN CORRAL LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARIN CORRAL LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
START S SUPER 380 SL | Administrador Solidario | 19/09/2024 |
VINCULACIONES DE MARIN CORRAL LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN CORRAL LUIS JAVIER
Empresa: START S SUPER 380 SL
Administrador Solidario
- Marin Corral Luis Javier
- Salinas Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819182, I/A 2 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: MATI & MAXI TEAM SL
Liquidador Solidario
- Marin Corral Luis Javier
- Salinas Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668896, I/A 4 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: MATI & MAXI TEAM SL
Administrador Solidario
- Marin Corral Luis Javier
- Salinas Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668896, I/A 4 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: SOCIALTIME SL
Liquidador Solidario
Liquidador
- Marin Corral Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4333 , F 78, S 8, H Z 63805, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-50
Empresa: SOCIALTIME SL
Administrador Solidario
- Marin Corral Luis Javier
- Salinas Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4333 , F 78, S 8, H Z 63805, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-50
Administrador Solidario
- Julian Sanchez Antonio
- Marin Corral Luis Javier
- Salinas Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 218, S 8, H Z 10868, I/A 12 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-50
Empresa: SOCIALCORE SL
Administrador Unico
- Marin Corral Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38559 , F 105, S 8, H M 685757, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: MATI & MAXI TEAM SL
Administrador Solidario
- Marin Corral Luis Javier
- Salinas Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37523 , F 42, S 8, H M 668896, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Empresa: INCIDENTE INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Julian Sanchez Antonio
- Marin Corral Luis Javier
- Salinas Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4333 , F 76, S 8, H Z 63805, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-50
Empresa: SOCIALCORE SL
Administrador Unico
- Marin Corral Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127 , F 141, S 8, H Z 36703, I/A 4 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-50
VER MAS ACTOS
Información de MARIN CORRAL LUIS JAVIER
Mostramos los datos de MARIN CORRAL LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN CORRAL LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos