MASTERCAR AUTOMOTIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ EJE 6, NAVES 5 Y 7, PLANTA 1ª, CENTRO DE TRANS
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MASTERCAR AUTOMOTIVE SL
CIF B87115291
Capital Social 700000.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 08/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cañero Jimenez Daniel
VINCULACIONES DE MASTERCAR AUTOMOTIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASTERCAR AUTOMOTIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermudez Oussadit Sofia | Apoderado | 14/07/2017 | 16/01/2023 |
Cañero Jimenez Daniel | Administrador Unico | 22/10/2014 | 16/01/2023 |
Lucas Lopez Francisco-alfonso | Apoderado | 27/06/2016 | 16/01/2023 |
Mayo Jerez Sergio | Apoderado | 16/02/2016 | 14/07/2017 |
ACTOS BORME DE MASTERCAR AUTOMOTIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 17, S 8, H M 589715, I/A 11 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 17, S 8, H M 589715, I/A 11 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS. 13. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 17, S 8, H M 589715, I/A 10 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
- C/ EJE 6, NAVES 5 Y 7, PLANTA 1ª, CENTRO DE TRANS (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 16, S 8, H M 589715, I/A 9 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 16, S 8, H M 589715, I/A 8 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 16, S 8, H M 589715, I/A 7 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
- AVDA DEL EJE CENTRAL, NAVE S5, LOCAL 11 - CENTRO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 15, S 8, H M 589715, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Capital Anterior: | 550.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 700.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 15, S 8, H M 589715, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 450.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 550.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 450,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 14, S 8, H M 589715, I/A 4 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 13, S 8, H M 589715, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28