CAÑERO JIMENEZ DANIEL
Informe ejecutivo de CAÑERO JIMENEZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CAÑERO JIMENEZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERPINET DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 07/09/2023 | |
DANIEL CAÑERO HOLDING SL | Administrador Unico | 24/05/2023 | |
DANIEL CAÑERO HOLDING SL | Socio Unico | 24/05/2023 | |
TELEFURGO SUR VIVIENDAS SL | Socio Unico | 16/01/2023 | |
TELEFURGO SUR VIVIENDAS SL | Administrador Unico | 16/01/2023 | |
TELEFURGO SL | Administrador Solidario | 09/03/2018 | |
FURGONETAS SOLIDARIAS SL | Administrador Solidario | 10/03/2017 | |
TELEFURGO CORPORATE SL | Administrador Solidario | 09/03/2017 | |
TELEFURGO MALAGA SL | Administrador Solidario | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE CAÑERO JIMENEZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑERO JIMENEZ DANIEL
Empresa: AUTOMOCION LA PLANA ALTA SL
Administrador Solidario
- Cañero Jimenez Daniel
- Sanchez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 200, S 8, H CS 40437, I/A 2 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-12
Empresa: TELEFURGO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Cañero Jimenez Daniel
- Lucas Lopez Francisco-alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28289 , F 188, S 8, H M 509527, I/A 10 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: INTERPINET DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Cañero Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45688 , F 62, S 8, H M 803268, I/A 1 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-28
Empresa: DANIEL CAÑERO HOLDING SL
Administrador Unico
- Cañero Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45135 , F 151, S 8, H M 794246, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: DANIEL CAÑERO HOLDING SL
Socio Único
- Cañero Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45135 , F 151, S 8, H M 794246, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: TELEFURGO SUR NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Cañero Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44509 , F 70, S 8, H M 784172, I/A 1 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: TELEFURGO SUR NEGOCIO SL
Socio Único
- Cañero Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44509 , F 70, S 8, H M 784172, I/A 1 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: TELEFURGO SUR VIVIENDAS SL
Administrador Unico
- Cañero Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44509 , F 60, S 8, H M 784171, I/A 1 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: TELEFURGO SUR VIVIENDAS SL
Socio Único
- Cañero Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44509 , F 60, S 8, H M 784171, I/A 1 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: FURGOCASTELLON SL
Apoderado Solidario
- Cañero Jimenez Daniel
- Lucas Lopez Francisco-alfonso
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32019 , F 116, S 8, H M 576113, I/A 8 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
VER MAS ACTOS
Información de CAÑERO JIMENEZ DANIEL
Mostramos los datos de CAÑERO JIMENEZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑERO JIMENEZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos