SERVICIOS SANITARIOS RUBIO VALOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando El Catolico, 86
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS SANITARIOS RUBIO VALOR SL
CIF B81866139
Capital Social 374004.54 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- MASON DEVELOPMENT PARTNERS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rubio Valor Consuelo
VINCULACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS RUBIO VALOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS SANITARIOS RUBIO VALOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Oliveros Rubio Pablo | Apoderado | 25/04/2019 | 15/01/2020 |
Oliveros Rubio Patricia | Apoderado | 25/04/2019 | 15/01/2020 |
Rubio Valor Consuelo | Socio Unico | 16/03/2012 | 15/01/2020 |
Rubio Valor Consuelo | Liquidador | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Rubio Valor Consuelo | Administrador Unico | 06/04/2010 | 15/01/2020 |
Oliveros Calvo Fernando Juan | Apoderado | 21/03/2012 | 25/04/2019 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS SANITARIOS RUBIO VALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 127, S 8, H M 200457, I/A 13 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 127, S 8, H M 200457, I/A 13 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 127, S 8, H M 200457, I/A 13 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 127, S 8, H M 200457, I/A 13 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Capital Anterior: | 572.008,36 | Euros |
Disminución de capital | 198.003,82 | Euros |
Capital Actual: | 374.004,54 | Euros |
Porcentaje: | 34,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 127, S 8, H M 200457, I/A 12 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 127, S 8, H M 200457, I/A 11 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 125, S 8, H M 200457, I/A 11 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Empresa: MASON DEVELOPMENT PARTNERS SL
- C/ FERNANDO EL CATOLICO, Nº 86, LOCAL C8-C9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 124, S 8, H M 200457, I/A 10 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: MASON DEVELOPMENT PARTNERS SL
- a) La prestación de Servicios de Consultoría. b) Adquirir, enajenar o transmitir en cualquier otra forma; disfrutar, tener, aprovechar, gestionar, administrar, comercializar, ceder el uso y disfrute en solitario o en unión a terceros, de toda clase de bienes inmuebles y derechos reales, independient
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 124, S 8, H M 200457, I/A 10 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: MASON DEVELOPMENT PARTNERS SL
- SERVICIOS SANITARIOS RUBIO VALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12554 , F 124, S 8, H M 200457, I/A 10 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28