MARTIN A SYG EDUCACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Uria Uria, 1
Código Postal 33011
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARTIN A SYG EDUCACION SL
CIF B74113465
Actividad Actividades auxiliares a la educación
Nombres Anteriores
- ALONSO MARTIN Y PEDRERO SERVICIOS Y GESTION EDUCATIVA SL
- MARTIN Y PEDRERO SYG EDUCACION SL
Propietario Martin Arboleya Fernando
VINCULACIONES DE MARTIN A SYG EDUCACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTIN A SYG EDUCACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Arboleya Fernando | Socio Unico | 30/09/2016 | 05/05/2022 |
Roces Echevarria Maria Cristina | Apoderado | 20/11/2017 | 30/11/2021 |
ACTOS BORME DE MARTIN A SYG EDUCACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 11 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN A SYG EDUCACION SL
Nif:B74113465
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso de la mercantil "MARTIN A SYG EDUCACION, SL", por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:28/03/2022
Número Procedimiento Concursal:522/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3271
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-31187
Inscripción:
11
Fecha Inscripción05/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 11 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN A SYG EDUCACION SL
Nif:B74113465
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario a la mercantil "MARTIN A SYG EDUCACION, SL"
Fecha de Resolución:14/02/2022
Número Procedimiento Concursal:522/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3271
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-31187
Inscripción:
11
Fecha Inscripción05/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 11 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 10 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-33
- C/ URIA 1 3º - IZDA. (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 9 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 9 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-33
- CNAE 8560 Si alguna de las siguientes actividades tuviera caracter profesional la sociedad actuará como intermedaria. La explotación de un negocio de organización y gestión de actividades educativas y dotación de materiales didácticos a centros de enseñanza. - Las actividades propias de las agencias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 8 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 52, S 8, H AS 31187, I/A 8 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 51, S 8, H AS 31187, I/A 7 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-33
Empresa: MARTIN Y PEDRERO SYG EDUCACION SL
- MARTIN A SYG EDUCACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 50, S 8, H AS 31187, I/A 6 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-33