MARTIN SUBIZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ VIRGEN DEL PILAR 59 4
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social MARTIN SUBIZA SL
CIF B98307721
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 16/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARTIN SUBIZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTIN SUBIZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Danvila Subiza Santiago | Administrador Unico | 10/04/2013 | 06/05/2022 |
Danvila Subiza Santiago | Liquidador | 06/05/2022 | 06/05/2022 |
Danvila Subiza Vicente | Apoderado | 10/04/2013 | 06/05/2022 |
Castro Martin Antonio Jose | Administrador Unico | 13/01/2011 | 10/04/2013 |
ACTOS BORME DE MARTIN SUBIZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 5 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN SUBIZA SL
Nif:B98307721
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:30/07/2021
Número Procedimiento Concursal:000468/2021
Datos Registrales:
Tomo:
9266
Libro:
6549
Folio:
37
Hoja:
8-141672
Inscripción:
5
Fecha Inscripción06/05/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 5 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN SUBIZA SL
Nif:B98307721
Solicitud de declaración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:30/07/2021
Número Procedimiento Concursal:000468/2021
Datos Registrales:
Tomo:
9266
Libro:
6549
Folio:
37
Hoja:
8-141672
Inscripción:
5
Fecha Inscripción06/05/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 5 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 5 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 5 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
- Estudio, promoción y realización de toda clase de obras de excavación, construcción, rehabilitación, mejora y urbanización tanto privada, como pública. Compraventa, intermediación, permuta, cesión, arriendo, administración y explotación de toda clase de bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 36, S 8, H V 141672, I/A 3 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 36, S 8, H V 141672, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 36, S 8, H V 141672, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 36, S 8, H V 141672, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-46