DANVILA SUBIZA SANTIAGO
Informe ejecutivo de DANVILA SUBIZA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DANVILA SUBIZA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLU HIMALAYA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/05/2024 | |
JUCK&MICK SL | Socio Unico | 02/06/2016 | |
JUCK&MICK SL | Administrador Unico | 02/06/2016 | |
BIZAS CAPITAL SL | Apoderado | 03/10/2014 | |
VERDEVELENO SL | Apoderado | 04/03/2009 |
VINCULACIONES DE DANVILA SUBIZA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANVILA SUBIZA SANTIAGO
Empresa: BLU HIMALAYA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Danvila Subiza Jose
- Danvila Subiza Santiago
- Dubois Thomas
- Gasco Benet Juan Jacobo
- Gorriz Barbera Francisco
- Pichon Hughes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 176660, I/A 9 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
Empresa: MARTIN SUBIZA SL
Liquidador
- Danvila Subiza Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 5 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
Empresa: MARTIN SUBIZA SL
Administrador Unico
- Danvila Subiza Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 37, S 8, H V 141672, I/A 5 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-46
Empresa: JUCK&MICK SL
Administrador Unico
- Danvila Subiza Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 63, S 8, H V 171125, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-46
Empresa: JUCK&MICK SL
Socio Único
- Danvila Subiza Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 63, S 8, H V 171125, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-46
Empresa: BIZAS TRADING COMPANY SL
Apoderado
- Danvila Subiza Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7747, L 5044, F 59, S 8, H V 95647, I/A 6 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-46
Empresa: MARTIN SUBIZA SL
Administrador Unico
- Danvila Subiza Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 36, S 8, H V 141672, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Empresa: VERDE VELENO SL
Apoderado
- Danvila Subiza Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7725, L 5022, F 4, S 8, H V 95154, I/A 5 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-46
Información de DANVILA SUBIZA SANTIAGO
Mostramos los datos de DANVILA SUBIZA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANVILA SUBIZA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos