METODO MAREZ SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA GENERAL TF-82 28 - LOS MENORES
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social METODO MAREZ SLNE
CIF B76712611
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 08/08/2016
Nombres Anteriores
- MARTIN MARTIN DOMINGO JAVIER 017200019Y SLNE
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Martin Domingo Javier
VINCULACIONES DE METODO MAREZ SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METODO MAREZ SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Martin Domingo Javier | Socio Unico | 09/08/2016 | 08/03/2021 |
Martin Martin Domingo Javier | Administrador Unico | 09/08/2016 | 08/03/2021 |
Martin Martin Domingo Javier | Liquidador | 08/03/2021 | 08/03/2021 |
ACTOS BORME DE METODO MAREZ SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 155, S 9, H TF 57640, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 155, S 9, H TF 57640, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 155, S 9, H TF 57640, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 155, S 9, H TF 57640, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-38
- METODO MAREZ SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 155, S 9, H TF 57640, I/A 2 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 154, S 9, H TF 57640, I/A 1 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 154, S 9, H TF 57640, I/A 1 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Dirección:CTRA GENERAL TF-82 28 - LOS MENORES (ADEJE)
Comienzo de operaciones:08/08/16
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD AGRICOLA;ACTIVIDAD GANADERA;ACTIVIDAD FORESTAL;ACTIVIDAD PESQUERA;ACTIVIDAD INDUSTRIAL;ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION;ACTIVIDAD COMERCIAL;ACTIVIDAD TURISTICA;ACTIVIDAD DE TRANSPORTES;ACTIVIDAD DE COMUNICACIONES;ACTIVIDAD DE INTERMEDIACION;ACTIVIDAD DE PROFESIONALES;ACTIVIDAD DE SERVICIOS EN GEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 154, S 9, H TF 57640, I/A 1 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38