MARTI MONSO UNO SL - EXTINGUIDA
Provincia Valladolid
Razón Social MARTI MONSO UNO SL
CIF B47628136
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Nombres Anteriores
- MARTI MONSO UNO SLL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARTI MONSO UNO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTI MONSO UNO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Caño Pelaez Alfonso | Administrador Unico | 26/06/2018 | 11/01/2021 |
Del Caño Pelaez Alfonso | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Rodriguez Mayor Antonio | Apoderado | 28/11/2013 | 11/01/2021 |
Del Caño Pelaez Alfonso | Administrador Solidario | 22/11/2016 | 26/06/2018 |
Rodriguez Mayor Antonio | Administrador Solidario | 22/11/2016 | 26/06/2018 |
Del Caño Pelaez Alfonso | Administrador Unico | 22/11/2016 |
ACTOS BORME DE MARTI MONSO UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 112, S 8, H VA 21448, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 112, S 8, H VA 21448, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 112, S 8, H VA 21448, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 112, S 8, H VA 21448, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 112, S 8, H VA 21448, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 112, S 8, H VA 21448, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 112, S 8, H VA 21448, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-47
Empresa: MARTI MONSO UNO SLL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 38, S 8, H VA 21448, I/A 3 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-47
Empresa: MARTI MONSO UNO SLL
- Cambio Denominación: MARTI MONSO UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 38, S 8, H VA 21448, I/A 3 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-47
Empresa: MARTI MONSO UNO SLL
Capital Anterior: | 150.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 38, S 8, H VA 21448, I/A 3 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-47