MARTEC BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 38
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARTEC BUSINESS SL
CIF B65893372
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 22/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARTEC BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTEC BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mazza Conejero Maria Gabriela | Administrador Unico | 06/08/2013 | 11/05/2015 |
Mazza Conejero Maria Gabriela | Liquidador | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Garriga Vila Antoni | Administrador Unico | 24/10/2012 | 06/08/2013 |
ACTOS BORME DE MARTEC BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
- RB DE CATALUNYA Num.38 P.8 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 2 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 2 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 2 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 2 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO:DON ANTONI GARRIGA VILA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 100, S 8, H B 428863, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 100, S 8, H B 428863, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Dirección:CL BALMES Num.30 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:22/10/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE.PRODUCCION,PROMOCION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS, AGROPECUARIOS, COMPLEMENTOSALIMENTARIOS Y DE CONSUMO,MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 100, S 8, H B 428863, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08