MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA
Informe ejecutivo de MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCESSO DYNAMICS SL | Apoderado Solidario | 21/11/2016 | |
SOSPEL TECH SL | Administrador Unico | 16/04/2015 |
VINCULACIONES DE MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA
Empresa: ARCESSO DYNAMICS SL
Apoderado Solidario
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45633 , F 201, S 8, H B 391983, I/A 12 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: YORK & BRADFORD SL
Liquidador
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26035 , F 143, S 8, H M 469323, I/A 2 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: YORK & BRADFORD SL
Administrador Unico
Representante
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26035 , F 143, S 8, H M 469323, I/A 2 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: MARTEC BUSINESS SL
Liquidador
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Empresa: MARTEC BUSINESS SL
Administrador Unico
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Liquidador
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Empresa: SOSPEL TECH SL
Administrador Unico
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44670 , F 180, S 8, H B 463053, I/A 2 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
Empresa: MARTEC BUSINESS SL
Administrador Unico
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43412 , F 101, S 8, H B 428863, I/A 2 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-08
Empresa: ARCESSO DYNAMICS SL
Administrador Unico
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41374 , F 169, S 8, H B 391983, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Empresa: ARCESSO DYNAMICS SL
Administrador Unico
- Mazza Conejero Maria Gabriela
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41374 , F 167, S 8, H B 391983, I/A 2 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Información de MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA
Mostramos los datos de MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAZZA CONEJERO MARIA GABRIELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos