MARQUES DE MONISTROL SA - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social MARQUES DE MONISTROL SA
CIF A08417511
Actividad Elaboración de vinos
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario UNITED WINERIES ESTATES SA
Auditor BNFIX AUDIT AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE MARQUES DE MONISTROL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARQUES DE MONISTROL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baz Rodriguez Ruben | Apoderado Solidario | 20/12/2010 | 26/06/2013 |
Baz Rodriguez Ruben | Apoderado Mancomunado | 20/12/2010 | 26/06/2013 |
BNFIX AUDIT AUDITORES SLP | Auditor | 26/09/2012 | 26/06/2013 |
Elizalde Perello Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 03/06/2013 | 26/06/2013 |
Elizalde Perello Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 20/12/2010 | 26/06/2013 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 09/12/2009 | 26/06/2013 |
Marcos Alvarez Jose Carlos | Apoderado Mancomunado | 20/12/2010 | 26/06/2013 |
Marquez Manzano Luis | Apoderado Mancomunado | 20/12/2010 | 26/06/2013 |
Martin Hernandez Domingo | Administrador Mancomunado | 03/06/2013 | 26/06/2013 |
Martin Hernandez Domingo | Apoderado Solidario | 20/12/2010 | 26/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARQUES DE MONISTROL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 56, S 8, H LO 4987, I/A N.M. (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 56, S 8, H LO 4987, I/A N.M. (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-26
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Se suprimen los actuales estatutos sociales que son sustituidos por un nuevo texto, en los términos propuestos y contenidos en el informe del administrador de fecha 30 de octubre de 2012
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 54, S 8, H LO 4987, I/A 28 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-26
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 54, S 8, H LO 4987, I/A 28 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 54, S 8, H LO 4987, I/A 28 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-26
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 54, S 8, H LO 4987, I/A 27 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-26
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 54, S 8, H LO 4987, I/A 26 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 54, S 8, H LO 4987, I/A 25 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 51, S 8, H LO 4987, I/A 24 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-58-26
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2011-11-26