MARPAU INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gomez Tejedor, 59
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARPAU INVERSIONES SL
CIF B84884220
Fecha de Constitución 27/11/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Alvarez Juan Carlos
VINCULACIONES DE MARPAU INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARPAU INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Juan Carlos | Socio Unico | 22/10/2014 | 13/12/2017 |
Alvarez Alvarez Juan Carlos | Administrador Unico | 22/10/2014 | 13/12/2017 |
Alvarez Alvarez Juan Carlos | Liquidador | 13/12/2017 | 13/12/2017 |
Alvarez Alvarez Juan Carlos | Administrador Solidario | 22/10/2014 | |
Bravo Garcia Yolanda | Administrador Solidario | 22/10/2014 |
ACTOS BORME DE MARPAU INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 139, S 8, H M 423077, I/A 6 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 139, S 8, H M 423077, I/A 6 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 139, S 8, H M 423077, I/A 6 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 139, S 8, H M 423077, I/A 6 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 138, S 8, H M 423077, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 138, S 8, H M 423077, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 138, S 8, H M 423077, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 138, S 8, H M 423077, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
- Otras modificaciones estatutarias: 25. Retribución de los Administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 138, S 8, H M 423077, I/A 4 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-91-28