BRAVO GARCIA YOLANDA
Informe ejecutivo de BRAVO GARCIA YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRAVO GARCIA YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTALITA DENTAL SL | Administrador Unico | 05/10/2017 |
VINCULACIONES DE BRAVO GARCIA YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO GARCIA YOLANDA
Empresa: COSTALITA DENTAL SL
Administrador Unico
- Bravo Garcia Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23290 , F 157, S 8, H M 417577, I/A 7 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Empresa: COSTALITA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Alvarez Alvarez Juan Carlos
- Bravo Garcia Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23290 , F 156, S 8, H M 417577, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: MARPAU INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Alvarez Juan Carlos
- Bravo Garcia Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 138, S 8, H M 423077, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Información de BRAVO GARCIA YOLANDA
Mostramos los datos de BRAVO GARCIA YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO GARCIA YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos