MARNE ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Tormes, 13
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARNE ENERGY SL
CIF B86546942
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales
Fecha de Constitución 17/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARNE ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARNE ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Navarro Cesar | Liquidador | 09/01/2020 | 09/01/2020 |
Rodriguez Navarro Cesar | Administrador Unico | 27/01/2015 | 09/01/2020 |
Diaz Gonzalez Antonio Carlos | Administrador Unico | 16/10/2012 | 27/01/2015 |
ACTOS BORME DE MARNE ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 34, S 8, H M 546023, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Dirección:C/ RIO TORMES 13 (BOADILLA DEL MONTE)
Comienzo de operaciones:17/09/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ASESORIA COMERCIAL, ECONOMICA Y TECNICA EN EL AREA DE LA ENERGIA (PETROLEO,PRODUCTOS PETROLIFEROS, CARBON, ELECTRICIDAD, ETC.)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 34, S 8, H M 546023, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28