RODRIGUEZ NAVARRO CESAR
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ NAVARRO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ NAVARRO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLE DEL PIRON SL | Socio Unico | 27/10/2023 | |
ARENTIA MEDIACION SL | Administrador Unico | 09/08/2021 | |
ARENTIA CONSULTORES SL | Administrador Unico | 18/06/2021 | |
ASDENT PROTESICOS SL | Administrador Unico | 03/03/2016 | |
FINAREN SERVICIOS FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 01/06/2015 | |
THERMOFACHADAS SL | Administrador Unico | 20/06/2012 | |
MARMOTA DAY SL | Administrador Unico | 14/12/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ NAVARRO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ NAVARRO CESAR
Empresa: LA MONUMENTAL EVENTOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Navarro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 654076, I/A 6 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: VALLE DEL PIRON SL
Socio Único
- Rodriguez Navarro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21213 , F 159, S 8, H M 376773, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: ARENTIA MEDIACION SL
Administrador Unico
- Rodriguez Navarro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35220 , F 29, S 8, H M 633312, I/A 3 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: LA MONUMENTAL EVENTOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Navarro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36405 , F 116, S 8, H M 654076, I/A 4 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: ARENTIA INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Vaquero Roberto
- Rodriguez Navarro Cesar
- Rodriguez Navarro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34035 , F 108, S 8, H M 612401, I/A 4 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: ARENTIA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Navarro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18284 , F 119, S 8, H M 316954, I/A 7 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: ARENTIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Navarro Cesar
- Rodriguez Navarro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18284 , F 119, S 8, H M 316954, I/A 7 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: MARNE ENERGY SL
Liquidador
- Rodriguez Navarro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: MARNE ENERGY SL
Administrador Unico
- Rodriguez Navarro Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 36, S 8, H M 546023, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: ARENTIA INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Vaquero Roberto
- Rodriguez Navarro Cesar
- Rodriguez Navarro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34035 , F 108, S 8, H M 612401, I/A 3 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ NAVARRO CESAR
Mostramos los datos de RODRIGUEZ NAVARRO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ NAVARRO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos