MARKETING MILAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social MARKETING MILAR SL
CIF B79432993
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
Página Web www.milar.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MARKETING MILAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKETING MILAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartra Viciana Juan-antonio | Consejero | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Bartra Viciana Juan-antonio | Apoderado | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Climent Cuenca Salvador | Consejero | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Climent Cuenca Salvador | Presidente | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Climent Cuenca Salvador | Apoderado | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Fernandez Milar Wilson | Consejero | 13/10/2010 | 24/10/2013 |
Leon Martinez Jesus Maria | Apoderado | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Ordoñez Fernandez Maria Auxiliadora | Consejero | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Ordoñez Fernandez Maria Auxiliadora | Vicepresidente | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
Ordoñez Fernandez Maria Auxiliadora | Apoderado | 24/08/2009 | 24/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARKETING MILAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 44, S 8, H M 50182, I/A 16 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 44, S 8, H M 50182, I/A 16 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 44, S 8, H M 50182, I/A 16 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 44, S 8, H M 50182, I/A 16 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-110-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 43, S 8, H M 50182, I/A 15 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 43, S 8, H M 50182, I/A 15 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Disminución de capital | 3.005,06 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 43, S 8, H M 50182, I/A 15 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 43, S 8, H M 50182, I/A 15 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 43, S 8, H M 50182, I/A 15 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28