VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA ELECTRODOMESTICOS NACIONAL SA | Apoderado | 14/02/2019 | |
SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION SA | Secretario | 09/10/2013 | |
DISTRIBUIDORA ELECTRODOMESTICOS NACIONAL SA | Secretario No Consejero | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA
Secretario No Consejero
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36655 , F 201, S 8, H M 393669, I/A 35 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: SINERSIS E-COMMERCE SL
Secretario No Consejero
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 223, S 8, H M 632192, I/A 17 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Apoderado
- Lis Cortes Francisco Javier
- Lis Cortes Francisco Javier
- Peinado Torres Cristina
- Peinado Torres Cristina
- Torres Ruiz Visitacion
- Torres Ruiz Visitacion
- Verdeguer Castello Jose Maria
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36655 , F 199, S 8, H M 393669, I/A 31 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: SINERSIS E-COMMERCE SL
Apoderado Mancomunado
- Lis Cortes Francisco Javier
- Peinado Torres Cristina
- Torres Ruiz Visitacion
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 220, S 8, H M 632192, I/A 12 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: SINERSIS E-COMMERCE SL
Secretario No Consejero
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 178, S 8, H M 632192, I/A 10 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Apoderado
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23128 , F 202, S 8, H M 11345, I/A 43 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Apoderado
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23128 , F 201, S 8, H M 11345, I/A 42 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: ELECTRONOW RETAIL SL
Apoderado
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 122, S 8, H SS 41106, I/A 3 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Secretario No Consejero
- Verdeguer Castello Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23128 , F 199, S 8, H M 11345, I/A 41 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Empresa: OPTIMA GESTION DE PROCESOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Verdeguer Castello Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36292 , F 20, S 8, H M 441003, I/A 12 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
VER MAS ACTOS
Información de VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA
Mostramos los datos de VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDEGUER CASTELLO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos