MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MIRADOR CALA ROMANA 4 - CASA 3.-
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL
CIF B99369647
Capital Social 3003.0 Euros
Fecha de Constitución 21/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dompablo Soler Marta | Liquidador Solidario | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
Fairnington David Kieran | Administrador Solidario | 08/03/2013 | 19/12/2018 |
Kieran Fairnington David | Liquidador Solidario | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
Peman Bandres Jose Maria | Administrador Unico | 09/10/2017 | 19/12/2018 |
Peman Bandres Jose Maria | Liquidador Solidario | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
Dompablo Soler Marta | Administrador Unico | 05/06/2013 | 07/09/2016 |
Dompablo Soler Marta | Administrador Solidario | 08/03/2013 | 05/06/2013 |
Kieran Fairnington David | Administrador Solidario | 05/06/2013 | |
Peman Bandres Jose Maria | Administrador Solidario | 08/03/2013 | 05/06/2013 |
ACTOS BORME DE MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-43
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 4 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-43
- Se hizo constar que el cambio del cierre del ejercicio social, cuando en realidad lo que cambio fue el inicio de operaciones pasando a ser el día uno de abril de dos mil trece.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 87, S 8, H T 45516, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2017-167-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 3 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-43
- C/ MIRADOR CALA ROMANA 4 - CASA 3.- (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 87, S 8, H T 45516, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 87, S 8, H T 45516, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 87, S 8, H T 45516, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43