DOMPABLO SOLER MARTA
Informe ejecutivo de DOMPABLO SOLER MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMPABLO SOLER MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL | Liquidador Solidario | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL | Administrador Unico | 05/06/2013 | 07/09/2016 |
MARKETING & COMMUNICATION PROJECTS SL | Administrador Solidario | 08/03/2013 | 05/06/2013 |
VINCULACIONES DE DOMPABLO SOLER MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMPABLO SOLER MARTA
Liquidador Solidario
- Dompablo Soler Marta
- Kieran Fairnington David
- Peman Bandres Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-43
Administrador Unico
- Dompablo Soler Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 88, S 8, H T 45516, I/A 3 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-43
Administrador Unico
- Dompablo Soler Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 87, S 8, H T 45516, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Administrador Solidario
- Dompablo Soler Marta
- Kieran Fairnington David
- Peman Bandres Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 87, S 8, H T 45516, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Administrador Solidario
- Dompablo Soler Marta
- Fairnington David Kieran
- Peman Bandres Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 114, S 8, H Z 54617, I/A 1 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-50
Información de DOMPABLO SOLER MARTA
Mostramos los datos de DOMPABLO SOLER MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMPABLO SOLER MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos