MARITIMO 101 SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA MATIAS SAENZ DE TEJADA - EDF. FUENGIROLA CEN
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social MARITIMO 101 SL
CIF B29685401
Actividad Otros alojamientos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARITIMO 101 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARITIMO 101 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Akselsen Thomas Harpoeth | Administrador Unico | 30/03/2017 | 28/01/2019 |
Akselsen Thomas Harpoeth | Liquidador | 28/01/2019 | 28/01/2019 |
Bertelsen Jorgen | Administrador Solidario | 07/10/2015 | 30/03/2017 |
De La Prada Monteagudo Fernando | Administrador Solidario | 07/10/2015 | 30/03/2017 |
De La Prada Monteagudo Fernando | Administrador Unico | 12/01/2011 | 07/10/2015 |
ACTOS BORME DE MARITIMO 101 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 12 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 12 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 12 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 12 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-29
- AVDA MATIAS SAENZ DE TEJADA - EDF. FUENGIROLA CEN (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 11 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 11 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 11 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 11 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 10 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 10 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-29