DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO
Informe ejecutivo de DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARITIMO 101 SL | Administrador Solidario | 07/10/2015 | 30/03/2017 |
MARITIMO 101 SL | Administrador Unico | 12/01/2011 | 07/10/2015 |
12 DE FEBRERO 2009 SL | Administrador Unico | 15/05/2009 | 15/05/2009 |
VINCULACIONES DE DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO
Empresa: MARITIMO 101 SL
Administrador Solidario
- Bertelsen Jorgen
- De La Prada Monteagudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 11 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Empresa: MARITIMO 101 SL
Administrador Solidario
- Bertelsen Jorgen
- De La Prada Monteagudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 10 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-29
Empresa: MARITIMO 101 SL
Administrador Unico
- De La Prada Monteagudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 93, S 8, H MA 18828, I/A 10 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-29
Empresa: MARITIMO 101 SL
Administrador Unico
- De La Prada Monteagudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 92, S 8, H MA 18828, I/A 9 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-29
Empresa: MARITIMO 101 SL
Administrador Unico
- De La Prada Monteagudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196, L 1109, F 92, S 8, H MA 18828, I/A 9 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-29
Empresa: 12 DE FEBRERO 2009 SL
Administrador Unico
- De La Prada Monteagudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847, L 2758, F 93, S 8, H MA 78420, I/A 3 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-29
Empresa: ROSA DE LA PRADA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- De La Prada Monteagudo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847, L 2758, F 92, S 8, H MA 78420, I/A 2 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-29
Información de DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO
Mostramos los datos de DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PRADA MONTEAGUDO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos