MARISCOS XEADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social TRVA de Casalonga, 117
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social MARISCOS XEADA SL
CIF B70276589
Capital Social 7000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 03/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pereiro Cerban Jesus
VINCULACIONES DE MARISCOS XEADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARISCOS XEADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pereiro Cerban Jesus | Liquidador Unico | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
Pereiro Cerban Jesus | Administrador Unico | 17/01/2011 | 14/10/2020 |
Pereiro Cerban Jesus | Socio Unico | 15/07/2019 | 14/10/2020 |
ACTOS BORME DE MARISCOS XEADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 220, S 8, H SC 45345, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 220, S 8, H SC 45345, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 220, S 8, H SC 45345, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 220, S 8, H SC 45345, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 220, S 8, H SC 45345, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 219, S 8, H SC 45345, I/A 2 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 219, S 8, H SC 45345, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-15
Dirección:TRVA CASALONGA 117 - PARROQUIA DE CALO (TEO)
Comienzo de operaciones:03/01/11
Capital:7.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, almacenamiento, distribución, importación, exportación de productos alimenticios frescos, enlatados o congelados, incluyendo todo tipo de bebidas, alcohólicas o no. La participación y compraventa de empresas. La agencia comercial con intermediación y/o corretaje
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 219, S 8, H SC 45345, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-15