PEREIRO CERBAN JESUS
Informe ejecutivo de PEREIRO CERBAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREIRO CERBAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARISCOS XEADA SL | Liquidador Unico | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
MARISCOS XEADA SL | Administrador Unico | 17/01/2011 | 14/10/2020 |
MARISCOS XEADA SL | Socio Unico | 15/07/2019 | 14/10/2020 |
IPESMAR SLL | Administrador Solidario | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE PEREIRO CERBAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRO CERBAN JESUS
Empresa: MARISCOS XEADA SL
Liquidador Unico
- Pereiro Cerban Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 220, S 8, H SC 45345, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-15
Empresa: MARISCOS XEADA SL
Administrador Unico
- Pereiro Cerban Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 220, S 8, H SC 45345, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-15
Empresa: MARISCOS XEADA SL
Socio Único
- Pereiro Cerban Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 219, S 8, H SC 45345, I/A 2 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-15
Empresa: IPESMAR SLL
Administrador Solidario
- Beiro Fernandez Jose Manuel
- Franco Rey Jose Manuel
- Pereiro Cerban Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 112, S 8, H C 38036, I/A 4 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-15
Empresa: MARISCOS XEADA SL
Administrador Unico
- Pereiro Cerban Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 219, S 8, H SC 45345, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-15
Información de PEREIRO CERBAN JESUS
Mostramos los datos de PEREIRO CERBAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRO CERBAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos