MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 255
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA SL
CIF B87723821
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 03/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gil-fournier Martinez Juan
Propietario Gil-fournier Martinez Juan
VINCULACIONES DE MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil-fournier Martinez Juan | Administrador Unico | 27/09/2019 | 06/07/2020 |
Gil-fournier Martinez Juan | Socio Unico | 31/01/2017 | 06/07/2020 |
Gil-fournier Martinez Juan | Apoderado | 01/02/2017 | 06/07/2020 |
Barrantes Gomez Emilia | Administrador Unico | 31/01/2017 | 27/09/2019 |
ACTOS BORME DE MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 72, S 8, H M 639260, I/A 4 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA SL
Nif:B87723821
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
Acuerdo sin más trámites la conclusión del concurso de MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA, S.L.U., sin que proceda nombramiento de Administración concursal ni apertura de las secciones concursales, ni llamamiento de acreedores
Fecha de Resolución:20/12/2019
Número Procedimiento Concursal:2029/2019
Datos Registrales:
Tomo:
35568
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-639260
Inscripción:
4
Fecha Inscripción06/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 72, S 8, H M 639260, I/A 4 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA SL
Nif:B87723821
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
I.- DECLARACION: Declaro en CONCURSO DE ACREEDORES a MARGON DESARROLLO E INNOVACION ALIMENTARIA, S.L.U., con domicilio en calle Príncipe de Vergara n. 255, de Madrid, y CIF n. B-87723821, con consideración de concurso VOLUNTARIO
Fecha de Resolución:20/12/2019
Número Procedimiento Concursal:2029/2019
Datos Registrales:
Tomo:
35568
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-639260
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/02/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 72, S 8, H M 639260, I/A A (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 72, S 8, H M 639260, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 72, S 8, H M 639260, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
- El domicilio era C/ PRINCIPE DE VERGARA 255 5º D y se ha publicado erroneamente como C/ PRONCIPE DE VERGARA 255 5º D
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 69, S 8, H M 639260, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 71, S 8, H M 639260, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 69, S 8, H M 639260, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 69, S 8, H M 639260, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Dirección:C/ PRONCIPE DE VERGARA 255 5º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/01/17
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS AL POR MAYOR Y MENOR. INTERMEDIACION DEL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. COMPRAVENTA DISTRIBUCION ALMACENAJE COMERCIALIZACION FABRICACION PRODUCCION TRANSPORTE EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MARKETING
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 69, S 8, H M 639260, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28