GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN
Informe ejecutivo de GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GILBAR Y BARNIER DISTRIBUCIONES SL | Representante | 06/03/2017 |
VINCULACIONES DE GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN
Empresa: FERCA-GUZNA DISTRIBUCIONES CENTRO SL
Administrador Unico
Representante
- Gil-fournier Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35672 , F 12, S 8, H M 641063, I/A A (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
- Gil-fournier Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 72, S 8, H M 639260, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: GILBAR Y BARNIER DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Gil-fournier Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 96, S 8, H M 640714, I/A 1 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Empresa: FERCA-GUZNA DISTRIBUCIONES CENTRO SL
Administrador Unico
Representante
- Gil-fournier Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35672 , F 10, S 8, H M 641063, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Apoderado
- Gil-fournier Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 71, S 8, H M 639260, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Socio Único
- Gil-fournier Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 69, S 8, H M 639260, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Información de GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN
Mostramos los datos de GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL-FOURNIER MARTINEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos