MAREQUIMPEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leñeros, 3
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAREQUIMPEX SL
CIF B85678969
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 14/04/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAREQUIMPEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAREQUIMPEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Castro Del Amo Mariano | Apoderado | 11/07/2018 | 14/06/2021 |
De Castro Sanchez Tamara | Apoderado | 11/07/2018 | 14/06/2021 |
Fonseca Mendes Correia Francisco Lourenco | Liquidador | 03/03/2020 | 14/06/2021 |
Fonseca Mendez Correia Francisco Lourenco | Consejero Delegado | 30/01/2014 | 14/06/2021 |
Fonseca Mendez Correia Francisco Lourenco | Consejero | 30/01/2014 | 14/06/2021 |
Rodrigo Gomez Maria Teresa | Apoderado | 19/08/2009 | 14/06/2021 |
Fonseca Mendes Correia Francisco Lourenco | Consejero Delegado | 03/03/2020 | |
Fonseca Mendes Correia Francisco Lourenco | Consejero | 03/03/2020 | |
Mendes Correia Jose Manuel | Presidente | 30/01/2014 | 03/03/2020 |
Mendes Correia Jose Manuel | Consejero | 30/01/2014 | 03/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAREQUIMPEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 123, S 8, H M 480061, I/A 6 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 123, S 8, H M 480061, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 123, S 8, H M 480061, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 123, S 8, H M 480061, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
- Se publicó por error en la inscripción 3ª el nombramiento como consejero y consejero delegado de FONSECA MENDEZ CORREIA FRANCISCO LOURENCO, siendo lo correcto FONSECA MENDES CORREIA FRANCISCO LOURENCO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 122, S 8, H M 480061, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 123, S 8, H M 480061, I/A 4 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 122, S 8, H M 480061, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 122, S 8, H M 480061, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 122, S 8, H M 480061, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-28