DE CASTRO DEL AMO MARIANO
Informe ejecutivo de DE CASTRO DEL AMO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE DE CASTRO DEL AMO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVO ENCINAR SA | Liquidador Judicial | 25/07/2012 | |
MUFERMA CONSULTORES AUDITORES SLP | Administrador Unico | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE CASTRO DEL AMO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CASTRO DEL AMO MARIANO
Empresa: NS INGENIERIA SL
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
- Fernandez-muro Alvarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33320 , F 62, S 8, H M 35396, I/A 24 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Empresa: MUFERMA CONSULTORES AUDITORES SL
Administrador Unico
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26519 , F 120, S 8, H M 477893, I/A 3 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: MAREQUIMPEX SL
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
- De Castro Sanchez Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26637 , F 123, S 8, H M 480061, I/A 4 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: FOTOVOLTAICA DE EL POZUELO SA
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 156, S 8, H M 413141, I/A 16 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: NAVARRO GENERACION SA
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 13, S 8, H M 258878, I/A 46 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: NAGE BIOCOMBUSTIBLE SA
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 20, S 8, H M 343058, I/A 16 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30605 , F 27, S 8, H M 75271, I/A 41 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Empresa: CENTRALES ELECTRICAS RUIPEREZ SA
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33136 , F 179, S 8, H M 43351, I/A 35 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 170, S 8, H M 70904, I/A 27 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Empresa: FOTOVOLTAICA DE EL POZUELO SA
Apoderado
- De Castro Del Amo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23060 , F 93, S 8, H M 413141, I/A 10 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
VER MAS ACTOS
Información de DE CASTRO DEL AMO MARIANO
Mostramos los datos de DE CASTRO DEL AMO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CASTRO DEL AMO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos