MAR DE PORTALS SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social MAR DE PORTALS SA
CIF A07148554
Capital Social 734822.27 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAR DE PORTALS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAR DE PORTALS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buades Costa Jose | Administrador Unico | 28/08/2013 | 25/08/2016 |
Buades Costa Jose | Liquidador | 25/08/2016 | 25/08/2016 |
Buades Costa Jose | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 28/08/2013 |
Segui Perello Juan | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 28/08/2013 |
Oliver Servera Rafael | Administrador Solidario | 10/04/2013 |
ACTOS BORME DE MAR DE PORTALS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 138, S 8, H PM 4562, I/A 17 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 138, S 8, H PM 4562, I/A 17 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 138, S 8, H PM 4562, I/A 17 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 138, S 8, H PM 4562, I/A 17 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-07
Capital Anterior: | 635.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 99.712,27 | Euros |
Capital Actual: | 734.822,27 | Euros |
Porcentaje: | 15,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 138, S 8, H PM 4562, I/A 16 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Capital Anterior: | 485.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 635.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 51, S 8, H PM 4562, I/A 15 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-07
Capital Anterior: | 410.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 75.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 485.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 51, S 8, H PM 4562, I/A 14 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-07
Capital Anterior: | 210.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 410.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 95,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 51, S 8, H PM 4562, I/A 13 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-07
Capital Anterior: | 60.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 210.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 249,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 50, S 8, H PM 4562, I/A 12 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del art. 14 de los estatutos. .Se modifica la redacción del Aº 28 de los estatutos, .Modificacion del art. 7º de los estatutos en orden a la numeracion de las acciones.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 50, S 8, H PM 4562, I/A 11 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-07