OLIVER SERVERA RAFAEL
Informe ejecutivo de OLIVER SERVERA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLIVER SERVERA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVER SERVERA SA | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE OLIVER SERVERA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER SERVERA RAFAEL
Empresa: ES MILA DES CONVENT SL
Liquidador
- Oliver Servera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 34, S 8, H PM 49032, I/A 3 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-07
Empresa: ES MILA DES CONVENT SL
Administrador Unico
- Oliver Servera Rafael
Liquidador
- Oliver Servera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 34, S 8, H PM 49032, I/A 3 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-07
Empresa: OLIVER SERVERA SA
Administrador Unico
- Oliver Servera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 218, S 8, H PM 28599, I/A 10 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-07
Empresa: MAR DE PORTALS SA
Administrador Solidario
- Oliver Servera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 50, S 8, H PM 4562, I/A 10 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-07
Empresa: ESTEL LLUCMAJOR SL
Administrador Solidario
- Oliver Servera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945 , F 127, S 8, H PM 42304, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-07
Empresa: OLIVER SERVERA SA
Administrador Unico
- Oliver Servera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 218, S 8, H PM 28599, I/A 9 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-07
Empresa: OLIVER SERVERA SA
Administrador Solidario
- Oliver Servera Rafael
- Pou Munar Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 218, S 8, H PM 28599, I/A 9 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-07
Información de OLIVER SERVERA RAFAEL
Mostramos los datos de OLIVER SERVERA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER SERVERA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos