MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Muguruza, 5
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL
CIF B02544682
Capital Social 537421.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Blanquer Jose Luis | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Gilles Baudart Nicolas Francois | Consejero Delegado | 17/11/2020 | 20/01/2022 |
Gilles Baudart Nicolas Francois | Consejero | 14/10/2013 | 20/01/2022 |
Gilles Baudart Nicolas Francois | Presidente | 26/10/2020 | 20/01/2022 |
Kuhnast Bernard | Secretario | 26/10/2020 | 20/01/2022 |
Kuhnast Bernard | Consejero | 14/10/2013 | 20/01/2022 |
TOMPLA PARTICIPACIONES SL | Consejero | 14/10/2013 | 20/01/2022 |
TOMPLA SOBRE EXPRES SL | Consejero | 20/01/2022 | |
Gilles Baudart Nicolas Francois | Secretario | 14/10/2013 | 26/10/2020 |
Kuhnast Bernard | Presidente | 14/10/2013 | 26/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 166, S 8, H M 566231, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 166, S 8, H M 566231, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 166, S 8, H M 566231, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 166, S 8, H M 566231, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 165, S 8, H M 566231, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 165, S 8, H M 566231, I/A 5 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 165, S 8, H M 566231, I/A 5 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 165, S 8, H M 566231, I/A 4 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 164, S 8, H M 566231, I/A 3 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
- C/ PEDRO MUGURUZA 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 164, S 8, H M 566231, I/A 2 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28