GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS
Informe ejecutivo de GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL | Consejero Delegado | 17/11/2020 | 20/01/2022 |
MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL | Consejero | 14/10/2013 | 20/01/2022 |
MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL | Presidente | 26/10/2020 | 20/01/2022 |
MANIPULADOS DEL MONZON INVERSIONES SL | Secretario | 14/10/2013 | 26/10/2020 |
VINCULACIONES DE GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS
Consejero Delegado
- Gilles Baudart Nicolas Francois
Consejero
- Gilles Baudart Nicolas Francois
- Kuhnast Bernard
- TOMPLA SOBRE EXPRES SL
Presidente
- Gilles Baudart Nicolas Francois
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 166, S 8, H M 566231, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Consejero Delegado
- Gilles Baudart Nicolas Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 165, S 8, H M 566231, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Presidente
- Gilles Baudart Nicolas Francois
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 165, S 8, H M 566231, I/A 5 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Gilles Baudart Nicolas Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 165, S 8, H M 566231, I/A 5 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Consejero Delegado
Consejero
- Gilles Baudart Nicolas Francois
- Kuhnast Bernard
- TOMPLA SOBRE EXPRES SL
Presidente
Secretario
- Gilles Baudart Nicolas Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934, L 698, F 185, S 8, H AB 23550, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-02
Información de GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS
Mostramos los datos de GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILLES BAUDART NICOLAS FRANCOIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos