MANIN MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pintor Navarro Llorens, 3
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANIN MARKETING SL
CIF B98365026
Capital Social 3005.06 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 24/06/2011
Nombres Anteriores
- MANIN THE AUGMENTED REALITY COMPANY SL
- MANIN COMPANY CONSTRUCCIONES EN ACERO INOXIDABLE SL
- INOXIDABLES MANIN SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cespedes Narbona Mariano Alfonso
VINCULACIONES DE MANIN MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANIN MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cespedes Narbona Mariano Alfonso | Socio Unico | 18/07/2011 | 29/07/2020 |
Cespedes Narbona Mariano Alfonso | Administrador Unico | 18/07/2011 | 29/07/2020 |
Salvador Garcia Angel | Interventor Junta Directiva | 04/05/2015 | 12/06/2015 |
ACTOS BORME DE MANIN MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANIN MARKETING SL
Nif:B98365026
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:17/09/2019
Número Procedimiento Concursal:000723/2019
Datos Registrales:
Tomo:
9352
Libro:
6634
Folio:
75
Hoja:
8-144522
Inscripción:
7
Fecha Inscripción29/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANIN MARKETING SL
Nif:B98365026
Solicitud de declaración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:17/09/2019
Número Procedimiento Concursal:000723/2019
Datos Registrales:
Tomo:
9352
Libro:
6634
Folio:
75
Hoja:
8-144522
Inscripción:
7
Fecha Inscripción29/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
- La sociedad tendrá por objeto: Creación y desarrollo de aplicaciones informáticas de todo tipo -softwares- y su comercialización a terceros. La prestación de servicios de agencia de publicidad y comunicación. Realizar directa o indirectamente toda clase de actividades relacionadas con la mercadotecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
- C/ PINTOR NAVARRO LLORENS 3 BAJO (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
- MANIN MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
- Cese de la intervencion judicial de la sociedad y cancelacion de la anotacion de nombramiento de interventor judical
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 74, S 8, H V 144522, I/A 5 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46
Interventor Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 74, S 8, H V 144522, I/A 5 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46