MANIN MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pintor Navarro Llorens, 3
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANIN MARKETING SL
CIF B98365026
Capital Social 3005.06 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 24/06/2011
Nombres Anteriores
- MANIN THE AUGMENTED REALITY COMPANY SL
- INOXIDABLES MANIN SL
- MANIN COMPANY CONSTRUCCIONES EN ACERO INOXIDABLE SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cespedes Narbona Mariano Alfonso
VINCULACIONES DE MANIN MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANIN MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cespedes Narbona Mariano Alfonso | Socio Unico | 18/07/2011 | 29/07/2020 |
Cespedes Narbona Mariano Alfonso | Administrador Unico | 18/07/2011 | 29/07/2020 |
Salvador Garcia Angel | Interventor Junta Directiva | 04/05/2015 | 12/06/2015 |
ACTOS BORME DE MANIN MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANIN MARKETING SL
Nif:B98365026
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:17/09/2019
Número Procedimiento Concursal:000723/2019
Datos Registrales:
Tomo:
9352
Libro:
6634
Folio:
75
Hoja:
8-144522
Inscripción:
7
Fecha Inscripción29/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANIN MARKETING SL
Nif:B98365026
Solicitud de declaración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:17/09/2019
Número Procedimiento Concursal:000723/2019
Datos Registrales:
Tomo:
9352
Libro:
6634
Folio:
75
Hoja:
8-144522
Inscripción:
7
Fecha Inscripción29/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 7 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-46
- La sociedad tendrá por objeto: Creación y desarrollo de aplicaciones informáticas de todo tipo -softwares- y su comercialización a terceros. La prestación de servicios de agencia de publicidad y comunicación. Realizar directa o indirectamente toda clase de actividades relacionadas con la mercadotecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
- C/ PINTOR NAVARRO LLORENS 3 BAJO (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
- MANIN MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 75, S 8, H V 144522, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
- Cese de la intervencion judicial de la sociedad y cancelacion de la anotacion de nombramiento de interventor judical
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 74, S 8, H V 144522, I/A 5 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46
Interventor Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352, L 6634, F 74, S 8, H V 144522, I/A 5 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46