MANDUKA GALEGA SA - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social MANDUKA GALEGA SA
CIF A15629561
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MANDUKA GALEGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANDUKA GALEGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astray Suarez Juan Antonio | Secretario | 10/07/2009 | 12/01/2011 |
Codesido Barreiro Santiago | Apoderado Mancomunado | 11/06/2009 | 12/01/2011 |
Codesido Barreiro Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2009 | 12/01/2011 |
De Lorenzo Rodriguez Maria Clara | Apoderado Mancomunado | 11/06/2009 | 12/01/2011 |
De Lorenzo Rodriguez Maria Clara | Apoderado Solidario | 11/06/2009 | 12/01/2011 |
De Lorenzo Rodriguez Maria Clara | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2009 | 12/01/2011 |
Garcia Acebo Gines | Apoderado Mancomunado | 11/06/2009 | 12/01/2011 |
Garcia Acebo Gines | Consejero | 10/07/2009 | 12/01/2011 |
Garcia Cabreros Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2009 | 12/01/2011 |
Louro Carballeira Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2009 | 12/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MANDUKA GALEGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 11, S 8, H C 19540, I/A 19 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-15
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 11, S 8, H C 19540, I/A 19 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 11, S 8, H C 19540, I/A 19 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 11, S 8, H C 19540, I/A 19 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-15
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 11, S 8, H C 19540, I/A 18 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 58, S 8, H C 19540, I/A 17 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 58, S 8, H C 19540, I/A 17 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 57, S 8, H C 19540, I/A 16 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-15