LOURO CARBALLEIRA PABLO
Informe ejecutivo de LOURO CARBALLEIRA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOURO CARBALLEIRA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PONTEVICUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2017 | |
ECOMAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2016 | |
ECOMAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado | 10/08/2016 | |
PONTEVICUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2010 | |
PONTEVICUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2009 | |
PONTEVICUS SL | Apoderado | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE LOURO CARBALLEIRA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOURO CARBALLEIRA PABLO
Empresa: PONTEVICUS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Louro Carballeira Pablo
- Rodriguez Vazquez Agustin
- Sanchez Videla Angela
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 189, S 8, H C 23489, I/A 52 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-15
Empresa: ECOMAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Clara
- Louro Carballeira Pablo
Apoderado
- Louro Carballeira Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732 , F 109, S 8, H C 4410, I/A 29 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-15
Empresa: PONTEVICUS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Garcia Cabreros Luis
- Louro Carballeira Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 171, S 8, H C 23489, I/A 28 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-15
Empresa: MANDUKA GALEGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Garcia Cabreros Luis
- Louro Carballeira Pablo
Apoderado
- Louro Carballeira Pablo
- Louro Carballeira Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 57, S 8, H C 19540, I/A 14 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-15
Empresa: ASAGA TUY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Garcia Cabreros Luis
- Louro Carballeira Pablo
Apoderado
- Louro Carballeira Pablo
- Louro Carballeira Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 141, S 8, H C 23489, I/A 18 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-15
Información de LOURO CARBALLEIRA PABLO
Mostramos los datos de LOURO CARBALLEIRA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOURO CARBALLEIRA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos