SANTANICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Villores, 40
Código Postal 02003
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTANICA SL
CIF B02595254
Capital Social 27750.0 Euros
Fecha de Constitución 01/06/2017
Nombres Anteriores
- MANDARINA ALBACETE SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANTANICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTANICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Alcaraz Lidia | Administrador Unico | 20/03/2019 | 11/05/2023 |
Gomez Alcaraz Lidia | Liquidador | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
Gutierrez Rubio Jose Manuel | Apoderado | 20/03/2019 | 11/05/2023 |
Gomez Alcaraz Lidia | Administrador Solidario | 03/12/2018 | 20/03/2019 |
Gutierrez Rubio Jose Manuel | Administrador Solidario | 03/12/2018 | 20/03/2019 |
Gutierrez Rubio Jose Manuel | Administrador Unico | 07/03/2018 | 03/12/2018 |
Gutierrez Rubio Jose Manuel | Administrador Solidario | 08/06/2017 | 07/03/2018 |
Mella Vivas Mariana | Administrador Solidario | 08/06/2017 | 07/03/2018 |
ACTOS BORME DE SANTANICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034, L 798, F 6, S 8, H AB 26192, I/A 8 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034, L 798, F 6, S 8, H AB 26192, I/A 8 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034, L 798, F 6, S 8, H AB 26192, I/A 8 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034, L 798, F 6, S 8, H AB 26192, I/A 8 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034, L 798, F 6, S 8, H AB 26192, I/A 8 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-02
Empresa: MANDARINA ALBACETE SL
- SANTANICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005, L 769, F 109, S 8, H AB 26192, I/A 7 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-02
Empresa: MANDARINA ALBACETE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005, L 769, F 109, S 8, H AB 26192, I/A 6 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-02
Empresa: MANDARINA ALBACETE SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991, L 755, F 202, S 8, H AB 26192, I/A 5 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-02
Empresa: MANDARINA ALBACETE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991, L 755, F 202, S 8, H AB 26192, I/A 5 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-02
Empresa: MANDARINA ALBACETE SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991, L 755, F 202, S 8, H AB 26192, I/A 5 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-02